Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Goodtalks CCW ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-07-25 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-07-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Direktion: Pernille Sandberg Bech (direktør) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og formueforvaltning samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: Pernille Sandberg Bech (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Navne: Pernille Sandberg Bech Holding ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Pernille Sandberg Bech (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Stiftere: Pernille Sandberg Bech (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-04)