Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af 2 medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Spottiswoode Rasmussen (formand) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-08 tilføjes Vedtægter: 2024-03-08 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbæk Torv 1, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 1. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 1. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ernebjergvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Hjemmeside: https://www.konfident.dk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ernebjergvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-07-02 tilføjes Direktion: Thomas Spottiswoode Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning og konsulentassistance. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-02 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Legale ejere: BRHA Holding ApS, CATHOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Navne: Konfident ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Reelle ejere: Thomas Spottiswoode Rasmussen, Brian Halkjær, Hanne Rikke Jonassen, Caroline Jean Spottiswoode Rasmussen (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Stiftere: CATHOMA HOLDING ApS, BRHA Holding ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-07-02 tilføjes Vedtægter: 2019-07-02 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-04)