Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Navne: Tandlæge 2020 Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 fjernes Navne: Tandlæge Helle Kelså Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tømmergårdens Tandlæger I/S. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2020-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-03-09 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 tilføjes Navne: Tandlæge Helle Kelså Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-10-24 fjernes Navne: Tømmergårdens Tandlæger ApS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 tilføjes Vedtægter: 2019-10-25 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 1, 6880 Tarm (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Direktion: Helle Sommer Kelså (direktør) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, samt herved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Helle Sommer Kelså (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: Tømmergårdens Tandlæger ApS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Helle Sommer Kelså (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-06-27 tilføjes Stiftere: Helle Sommer Kelså (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-04)