Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 30.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bertelsen | 23.06.2020 | 30.06.2021 | direktør |
Søren Hampen Kristensen | 29.07.2019 | 08.01.2021 | direktør |
René Birch | 03.07.2019 | 29.07.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 18.10.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Krogsbøl | 30.06.2021 | 18.10.2021 | formand |
Henrik Lildballe | 30.06.2021 | 17.10.2021 | bestyrelsesmedlem |