Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hvidhvask | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Byvej 40, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Carsten Simons Færge (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-03 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Hjemmeside: www.companycapital.dk (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: cf@companycapital.dk (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Legale ejere: CMK INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Navne: CompanyCapital ApS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Reelle ejere: Carsten Simons Færge (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Stiftere: CMK INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Zero Carbon ApS. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2022-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Byvej 40, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2022-01-22)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2022-01-22)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@companycapital.dk (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Simons Færge (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Henrik Theisler (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@companycapital.dk (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: HET HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Theisler, Carsten Simons Færge (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Henrik Theisler (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: HET HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Theisler, Carsten Simons Færge (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2019-08-04 fjernes Reelle ejere: Carsten Simons Færge (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktører i forening (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-08-05 tilføjes Vedtægter: 2019-08-05 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-07-03 tilføjes Direktion: Carsten Simons Færge (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde rådgivning om og gennemførelse af kapitalfremskaffelse. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-03 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Hjemmeside: www.companycapital.dk (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@companycapital.dk (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-07-03 tilføjes Legale ejere: CMK INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Navne: CompanyCapital ApS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Reelle ejere: Carsten Simons Færge (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Stiftere: CMK INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-07-03 tilføjes Vedtægter: 2019-07-03 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)