Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 314, st., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-27 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Legale ejere: Jakob Hansen (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Navne: SST Logistik ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Reelle ejere: Jakob Hansen (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Stiftere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-26 Statstidende Dekret
Den 2022-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 fjernes Direktion: Jakob Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-02-21 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Direktion: Jakob Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-12-22 fjernes Direktion: Said Mohamad Jamal Sada (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-22 tilføjes Legale ejere: Jakob Hansen (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-12-22 fjernes Legale ejere: City Group Holding ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jakob Hansen (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-12-22 fjernes Reelle ejere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: City Group Holding ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 314, st., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 1552 København V (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 1552 København V (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Haremosen 20, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-03-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2020-02-29 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haremosen 20, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 35, 1620 København V (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-07-16 tilføjes Vedtægter: 2019-07-16 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 35, 1620 København V (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Direktion: Said Mohamad Jamal Sada (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor transport og kurerkørsel, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-27 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: SST Logistik ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Stiftere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-09)