Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Vedtægter | Dekret | xbrl | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 2, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-02 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: VORESKLINIK.INFO A.M.B.A, Kristian Holst Nygaard, Holger Olaf Kjær (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Navne: Aktieselskabet af 7. juni 2022 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Stiftere: VORESKLINIK.INFO A.M.B.A, NETIP A/S (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Bestyrelse: Holger Olaf Kjær (formand) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: Jannik Lückou Falhof (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-07 tilføjes Navne: Aktieselskabet af 7. juni 2022 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-06 fjernes Navne: Praksisplatformen A/S (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-07 tilføjes Vedtægter: 2022-06-07 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-22 Statstidende Dekret
Den 2022-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jannik Lückou Falhof (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-05-17 fjernes Bestyrelse: Carsten Hedemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-05-17 fjernes Direktion: Henrik Søegaard (direktør) (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-01-25 tilføjes Direktion: Jannik Lückou Falhof (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Karl Lynge Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Bestyrelse: Karl Lynge Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: VORESKLINIK.INFO A.M.B.A, Kristian Holst Nygaard, Holger Olaf Kjær (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: NETIP A/S (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Martin Kjølhede (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 2, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-08-23 tilføjes Bestyrelse: Martin Kjølhede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2019-08-23 fjernes Bestyrelse: Henrik Søegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Vedtægter: 2019-07-03 (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2019-07-02 tilføjes Vedtægter: 2019-07-02 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Søegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-02 tilføjes Direktion: Karl Lynge Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af back-office- og kliniksystemer indenfor sundhedssektoren (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-02 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 645.000,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Legale ejere: NETIP A/S (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2019-07-02 tilføjes Navne: Praksisplatformen A/S (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2019-07-02 tilføjes Reelle ejere: Martin Kjølhede (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2019-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-07-02 tilføjes Stiftere: VORESKLINIK.INFO A.M.B.A, NETIP A/S (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)