Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Legale ejere: Joy Tour Holding ApS, Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Navne: Joy Tour ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Reelle ejere: Sule Bakiral, Emre Kurtulmus (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Stiftere: Joy Tour Holding ApS, Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-28)
Den 2020-06-27 Statstidende Dekret
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-28)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-28)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Sule Bakiral (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Sule Bakiral (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Joy Tour Holding ApS, Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: Joy Tour ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sule Bakiral, Emre Kurtulmus (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Joy Tour Holding ApS, Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)