Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Legale ejere: Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi, Sule Bakiral, Emre Kurtulmus (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Navne: Joy Tour Holding ApS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Reelle ejere: Sule Bakiral, Emre Kurtulmus (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Stiftere: Sule Bakiral, Emre Kurtulmus, Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Joy Tour ApS. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 Statstidende Dekret
Den 2021-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Sule Bakiral (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Sule Bakiral (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er inden for selskabslovens rammer at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi, Sule Bakiral, Emre Kurtulmus (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: Joy Tour Holding ApS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sule Bakiral, Emre Kurtulmus (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Sule Bakiral, Emre Kurtulmus, Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)