Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Navne | Revisor | xbrl | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hjemmeside | Reelle ejere | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 tilføjes Legale ejere: DA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Vedtægter: 2024-03-25 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 13, 1. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 102, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-10 tilføjes Direktion: Dennis Aarø (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-10 fjernes Direktion: Jesper Steen (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-10 tilføjes Legale ejere: SolarSupply-DK ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-10 fjernes Legale ejere: K2 HEM HOLDING ApS, NIEPOORT HOLDING ApS, JesperSteenHolding ApS, Sustain Solutions ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-09 fjernes Legale ejere: SolarSupply-DK ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-10 tilføjes Navne: Solar Solutions ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-09 fjernes Navne: SustainRenewables ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Per Steen Hansen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-10 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Revisionsfirmaet Per Steen Hansen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-10 tilføjes Vedtægter: 2023-11-10 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 102, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 142, 2830 Virum (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Legale ejere: Sustain Solutions ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-10-06 fjernes Legale ejere: H.A.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-05 fjernes Legale ejere: Sustain Solutions ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 142, 2830 Virum (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bragesgade 8, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-06 tilføjes Hjemmeside: www.sustain.dk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesgade 8, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bragesgade 10, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-31 tilføjes Legale ejere: Sustain Solutions ApS, H.A.L. HOLDING ApS, SolarSupply-DK ApS, JesperSteenHolding ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-03-30 fjernes Legale ejere: Sustain Solutions ApS, JesperSteenHolding ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Christian Andreas Niepoort, Jesper Steen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesgade 10, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 1, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 1, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2019-07-02 tilføjes Direktion: Jesper Steen (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2019-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, etablering og finansiering af vedvarende energiprojekter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-02 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Legale ejere: Sustain Solutions ApS, JesperSteenHolding ApS, K2 HEM HOLDING ApS, NIEPOORT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Navne: SustainRenewables ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2019-07-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Andreas Niepoort, Jesper Steen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2019-07-02 tilføjes Stiftere: Sustain Solutions ApS, NIEPOORT HOLDING ApS, K2 HEM HOLDING ApS, JesperSteenHolding ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Vedtægter: 2019-07-02 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)