Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-03 tilføjes Vedtægter: 2024-05-03 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-03-29 tilføjes Legale ejere: Kristian Antonsen Holding ApS, Banke Holding ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-29 fjernes Legale ejere: JOLSI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-28 fjernes Legale ejere: Kristian Antonsen Holding ApS, Banke Holding ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-29 tilføjes Reelle ejere: Kristian Bondorph Antonsen, Lars Banke (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-29 fjernes Reelle ejere: Stig Taulbjerg Olsen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-28 fjernes Reelle ejere: Kristian Bondorph Antonsen, Lars Banke (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højløkkevej 21, 8722 Hedensted (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedergårdsvej 34, 8723 Løsning (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-10-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedergårdsvej 34, 8723 Løsning (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Kristian Bondorph Antonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i ejendomme, udleje boliger og erhvervslejemål, samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-28 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Hjemmeside: www.idealejendomme.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.500,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: virk@idealejendomme.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Kristian Antonsen Holding ApS, Banke Holding ApS, JOLSI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: Ideal Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Kristian Bondorph Antonsen, Lars Banke, Stig Taulbjerg Olsen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Stiftere: Kristian Antonsen Holding ApS, JOLSI HOLDING ApS, Banke Holding ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)