Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Jørgen Drotner Tarnow Borg Larholm | 02.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Mølster Jensen | 25.05.2022 | 02.12.2022 | adm. dir |
Flemming Andersen | 02.07.2019 | 25.05.2022 | direktør |
Karin Solveig Sibani | 02.07.2019 | 12.10.2019 | direktør |