Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Grodt Byg & Anlæg ApS. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-11-28 Statstidende Dekret
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Kasper Stampe Boldsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 tilføjes Direktion: Kasper Stampe Boldsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: kboldsen@gmail.com (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 90, 2., 1650 København V (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved at investere i driftsselskaber. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-05 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Navne: KB1337 Holding ApS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Kasper Stampe Boldsen (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Stiftere: Kasper Stampe Boldsen (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-07-02)