Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-28 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-01-12 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-01-12 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaplevej 32, 2830 Virum (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Birgitte Poulsen (direktør) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapital-andele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der driver virksomhed indenfor handel, industri og produktion i Danmark og udlandet. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Birgitte Poulsen (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: Peculi ApS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Poulsen (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Birgitte Poulsen (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-02)