Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-27 tilføjes Hjemmeside: www.szpirt.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-26 fjernes Hjemmeside: www.gullevszpirt.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@szpirt.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@gullevszpirt.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-17 tilføjes Legale ejere: J.Szpirt ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-17 fjernes Legale ejere: Gullev Holding ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-16 fjernes Legale ejere: J.Szpirt ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-17 tilføjes Navne: Szpirt & Company ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 fjernes Navne: Gullev & Szpirt ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-17 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Szpirt (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-17 fjernes Reelle ejere: Boris Gullev (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-16 fjernes Reelle ejere: Jonathan Szpirt (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-17 tilføjes Vedtægter: 2020-07-17 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Legale ejere: J.Szpirt ApS, Gullev Holding ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-03-16 fjernes Legale ejere: J.Szpirt ApS, Gullev Holding ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-17 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Szpirt, Boris Gullev (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-03-16 fjernes Reelle ejere: Boris Gullev, Jonathan Szpirt (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-17 fjernes Direktion: Boris Gullev (direktør) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, 1260 København K (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 5., 1103 København K (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.gullevszpirt.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gullevszpirt.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 5., 1103 København K (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 17, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 17, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 17, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 17, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Boris Gullev (direktør) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre konsulentarbejde og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: J.Szpirt ApS, Gullev Holding ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: Gullev & Szpirt ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Boris Gullev, Jonathan Szpirt (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: J.Szpirt ApS, Gullev Holding ApS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-02)