Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Allé 57, 1. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Allé 57, 1. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Direktion: Kim Michael Winberg Widen (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: kiwid@outlook.dk (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kiwid@outlook.dk (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Legale ejere: Premyuda Krittayatiwat, Kim Michael Winberg Widen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Navne: Thai Kin Dí ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Reelle ejere: Premyuda Krittayatiwat, Kim Michael Winberg Widen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Stiftere: Premyuda Krittayatiwat, Kim Michael Winberg Widen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Allé 34, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Allé 34, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Kim Michael Winberg Widen (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Premyuda Krittayatiwat, Kim Michael Winberg Widen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: Thai Kin Dí ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Premyuda Krittayatiwat, Kim Michael Winberg Widen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Premyuda Krittayatiwat, Kim Michael Winberg Widen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)