Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Vestergaard Christensen | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Østergaard | 30.05.2022 | formand |
Anders Laust Henningsen | 02.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bloch-Kristensen | 30.05.2022 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anette Storm | 19.03.2020 | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Gregers Johansen | 02.07.2019 | 30.05.2022 | formand |
Ruby Østergaard | 02.07.2019 | 30.05.2022 | næstformand |
Søren Østergaard | 02.07.2019 | 29.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karina Grosen Boldsen | 02.07.2019 | 19.03.2020 | bestyrelsesmedlem |