Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malou Østergaard Lyngsie | 02.11.2020 | 07.02.2023 | adm. dir |
Preben Østergaard Jensen | 15.07.2019 | 07.06.2022 | direktør |
Michael Thor Lyngsie | 01.07.2019 | 02.11.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Thor Lyngsie | 01.07.2019 | 07.02.2023 | bestyrelsesmedlem |