Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Ejerskaber | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 tilføjes Legale ejere: RagBox ApS (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: RAGTAG ApS (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2022-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: VPCIR.COM ApS. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VPCIR.COM ApS. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 115.191,32 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: RAGTAG ApS, Torslundevej 27 ApS, Chcc Holding ApS, FERTIN Holding ApS, MS INVEST 2013 ApS, MICOS ApS, SEYDLITZ GRUPPEN ApS, COMMEX ApS, MARELL HOLDING ApS, Jan Boeg Hansen, MoreFutures A/S (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: Torslundevej 27 ApS, Chcc Holding ApS, FERTIN Holding ApS, MS INVEST 2013 ApS, RAGTAG ApS, MICOS ApS, SEYDLITZ GRUPPEN ApS, COMMEX ApS, MARELL HOLDING ApS, Jan Boeg Hansen, MoreFutures A/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-08-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 20, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Schrøder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Jens Christian Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskabet VPCIR.COM ApS og associeret virksomhed samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Torslundevej 27 ApS, Chcc Holding ApS, FERTIN Holding ApS, MS INVEST 2013 ApS, RAGTAG ApS, MICOS ApS, SEYDLITZ GRUPPEN ApS, COMMEX ApS, MARELL HOLDING ApS, Jan Boeg Hansen, MoreFutures A/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: VPCIR Invest ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Jens Christian Jensen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-01)