Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Begin Ibrahim | 01.07.2019 | 02.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Osama Laasri | 31.03.2020 | 02.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sefik Sisic | 31.03.2020 | 02.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Begin Ibrahim | 31.03.2020 | 02.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Vilstrup Holsted Mogensen | 31.03.2020 | 31.03.2022 | formand |