Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Be Svendsen Music Production ApS. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: L.I. Brandes Alle 3, st., 1956 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Lasse Bruhn Svendsen (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Legale ejere: Lasse Bruhn Svendsen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: 3 Feet High Holding ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Reelle ejere: Lasse Bruhn Svendsen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Stiftere: Lasse Bruhn Svendsen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-01)