Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 101, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Carl Jørgen Haslund-Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: dir@cih.dk (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Carl Jørgen Haslund-Andersen, Irene Johanne Haslund-Andersen, Claus Haslund-Andersen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: C & I HASLUND ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Jørgen Haslund-Andersen, Irene Johanne Haslund-Andersen, Claus Haslund-Andersen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Irene Johanne Haslund-Andersen, Claus Haslund-Andersen, Carl Jørgen Haslund-Andersen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-01)