Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af begge direktører i forening (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Peder Hovgaard Øder (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksgyden 1, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Anne-Cathrine Bangsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at servicere og rådgive internationale rejsebureauer med mangeartede turistmæssige ydelser. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Anne-Cathrine Bangsgaard, Peder Hovgaard Øder (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: ØBO TOURS ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anne-Cathrine Bangsgaard, Peder Hovgaard Øder (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Peder Hovgaard Øder, Anne-Cathrine Bangsgaard (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-01)