Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Chainable Consulting ApS. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 15, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Nanna Paludan Feld (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@chainable.dk (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Nanna Paludan Feld (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: Chainable Holding ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Nanna Paludan Feld (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Stiftere: Nanna Paludan Feld (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-01)