Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblevej 4, 6852 Billum (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-28 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Kontaktoplysninger: bo@br-ja.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Legale ejere: Bo Michael Røntoft Pedersen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Navne: Røntoft Holding ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Reelle ejere: Bo Michael Røntoft Pedersen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Stiftere: Bo Michael Røntoft Pedersen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Moni Have & Anlæg ApS. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Bo Michael Røntoft Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblevej 4, 6852 Billum (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Bo Michael Røntoft Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-28 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: bo@br-ja.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Bo Michael Røntoft Pedersen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: Røntoft Holding ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Bo Michael Røntoft Pedersen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Stiftere: Bo Michael Røntoft Pedersen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)