Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Legale ejere | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 68, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Navne: Arkitektfirmaet Anders Helweg ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Anders Helweg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Stiftere: Anders Helweg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-01-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2021-03-26 Statstidende Dekret
Den 2021-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-10-02 fjernes Direktion: Julie Neerstrand Helweg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-09 tilføjes Direktion: Julie Neerstrand Helweg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-09 fjernes Direktion: Anders Helweg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 fjernes Legale ejere: Anders Helweg (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 68, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Direktion: Anders Helweg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er arkitektvirksomhed og anden beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Anders Helweg (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: Arkitektfirmaet Anders Helweg ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Anders Helweg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Stiftere: Anders Helweg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-21)