Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 9, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Direktion: Vivi Ann Schlechter (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: Vivi Ann Schlechter (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Navne: VU Invest ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Vivi Ann Schlechter (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Stiftere: Vivi Ann Schlechter, Uffe Erik Hofman Andersen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 9, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 9, 4720 Præstø (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 9, 4720 Præstø (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kullegårdsvej 5, 4780 Stege (offentliggjort 2021-10-23)
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kullegårdsvej 5, 4780 Stege (offentliggjort 2021-10-23)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Busenevej 64, 4791 Borre (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med formueforvaltning. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-05-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-05-02 fjernes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 tilføjes Navne: VU Invest ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-05-02 fjernes Navne: Bakkegard Gæstgiveri ApS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Vedtægter: 2021-05-03 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-10-27 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Vivi Ann Schlechter (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Uffe Erik Hofman Andersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Vivi Ann Schlechter (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Uffe Erik Hofman Andersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: Vivi Ann Schlechter (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-29 tilføjes Legale ejere: Vivi Ann Schlechter, Uffe Erik Hofman Andersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Vivi Ann Schlechter (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-29 tilføjes Reelle ejere: Vivi Ann Schlechter, Uffe Erik Hofman Andersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Busenevej 64, 4791 Borre (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2019-06-29 tilføjes Direktion: Vivi Ann Schlechter (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive gæstgiveri og dermed beslægtet aktivitet efter ledelsens vurdering (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2019-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Navne: Bakkegard Gæstgiveri ApS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2019-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Stiftere: Vivi Ann Schlechter, Uffe Erik Hofman Andersen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Vedtægter: 2019-06-29 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2019-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)