Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Reelle ejere | Direktion | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasgade 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Digitalpost@dacas.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-06-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-29 fjernes Reelle ejere: Carsten Bruun Madsen, Lars Thomsen (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-02 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bruun Madsen, Lars Thomsen (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-02 fjernes Reelle ejere: Jesper Juul, David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 tilføjes Direktion: Carsten Bruun Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Direktion: Jesper Juul (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 tilføjes Legale ejere: Imbro Udbytte - Rønde A/S (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Legale ejere: My little holding company ApS, Holding GBOF ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunehøjparken 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunehøjparken 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunehøjparken 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-05 tilføjes Legale ejere: My little holding company ApS, Holding GBOF ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-01-05 fjernes Legale ejere: Hedemann Holding ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-01-04 fjernes Legale ejere: Holding GBOF ApS, My little holding company ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-01-05 tilføjes Reelle ejere: Jesper Juul, David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-01-05 fjernes Reelle ejere: Claus Hedemann Jensen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-01-04 fjernes Reelle ejere: Jesper Juul, David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunehøjparken 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Jesper Juul (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg of opførsel af fast ejendom og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-28 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Holding GBOF ApS, My little holding company ApS, Hedemann Holding ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: Ladegårdsparken ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Jesper Juul, David Thirup Schouenborg, Claus Hedemann Jensen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-06-28 tilføjes Stiftere: My little holding company ApS, Holding GBOF ApS, Hedemann Holding ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-28)