Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkemarksvej 24, 3700 Rønne (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 21, 2300 København S (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 21, 2300 København S (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 21, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-04 tilføjes Navne: Malerfirmaet Jørgen Varup ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-03 fjernes Navne: Malermester Jørgen Varup ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-04 tilføjes Vedtægter: 2019-07-04 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 21, 2300 København S (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Jørgen Varup (direktør) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af malerfirma og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt handel og service efter ledelsens nærmere anvisninger. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Jørgen Varup (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: Malermester Jørgen Varup ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Varup (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Stiftere: Jørgen Varup (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-28)