Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 186, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 186, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-13 tilføjes Direktion: Omar El Oumari (direktør) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Omar El Oumari (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 186, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenhøj Allé 18, st. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: onznf178@gmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: azizi-226@hotmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Navne: Omar 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-03 fjernes Navne: Azizi 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Omar El Oumari (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Mali Khan Azizi (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Omar El Oumari (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Mali Khan Azizi (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Omar El Oumari (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Mali Khan Azizi (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhøj Allé 18, st. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 509, 8462 Harlev J (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-27 tilføjes Direktion: Mali Khan Azizi (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-08-27 fjernes Direktion: Paw Richard Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: azizi-226@hotmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: paw-olsen@tdcadsl.dk (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-27 tilføjes Legale ejere: Mali Khan Azizi (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-08-27 fjernes Legale ejere: Paw Richard Olsen (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-27 tilføjes Reelle ejere: Mali Khan Azizi (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-08-27 fjernes Reelle ejere: Paw Richard Olsen (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 509, 8462 Harlev J (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Paw Richard Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig persontransport og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-24 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: paw-olsen@tdcadsl.dk (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Legale ejere: Paw Richard Olsen (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: Azizi 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-06-24 tilføjes Reelle ejere: Paw Richard Olsen (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Stiftere: Paw Richard Olsen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)