Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 4, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Randrup & Søn Malerentreprise ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 4, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-06-14 tilføjes Direktion: Svend Erik Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt dermed beslægtede formål (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-14 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Legale ejere: Svend Erik Hansen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Navne: S.E. Management ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Hansen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Stiftere: Svend Erik Hansen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Vedtægter: 2019-06-14 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-28)