Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2019-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JERNKÆLLINGEN ApS. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 tilføjes Reelle ejere: Anja Marianne Kwiecien Olsen, Thomas Møller Olsen, Benjamin Kwiecien Olsen, Emilie Kwiecien Olsen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2022-04-26 fjernes Reelle ejere: Anja Marianne Kwiecien Olsen, Thomas Møller Olsen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-02-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-02-03 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernager 4, 4050 Skibby (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Anja Marianne Kwiecien Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-28 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: jernkaellingen@gmail.com (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: Jernkællingen Holding ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Anja Marianne Kwiecien Olsen, Thomas Møller Olsen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Stiftere: Thomas Møller Olsen, Anja Marianne Kwiecien Olsen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-28)