Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevænget 54, 6870 Ølgod (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Direktion: Kim Bjerge Vedstesen (direktør) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogføringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-27 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@bjergesbog.dk (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Tenna Bjerge Vedstesen, Kim Bjerge Vedstesen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: Bjerges Bogføring ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Tenna Bjerge Vedstesen, Kim Bjerge Vedstesen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Stiftere: Tenna Bjerge Vedstesen, Kim Bjerge Vedstesen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-28)