Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredkær Parkvej 32, 8250 Egå (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Lone Husted (formand) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 fjernes Bestyrelse: Thomas Riel Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: PLANCORE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 fjernes Legale ejere: B Group Denmark A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 fjernes Legale ejere: PLANCORE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Plancore Development A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 fjernes Navne: B Group Property Development A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 fjernes Reelle ejere: Annette Andersen, Lise Bang Andersen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-30 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 tilføjes Bestyrelse: Bent Aagaard Andersen (formand) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-11-13 fjernes Bestyrelse: Dennis Jensen (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-06-26 tilføjes Bestyrelse: Dennis Jensen (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-06-26 tilføjes Direktion: Steen Rye Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudvikling, ejendomsformidling, rådgivning, administration, investering, finansiering og handel samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-26 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: PLANCORE HOLDING ApS, B Group Denmark A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-06-26 tilføjes Navne: B Group Property Development A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Per Troen, Annette Andersen, Lise Bang Andersen, Lone Husted (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 fjernes Reelle ejere: Per Troen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-06-26 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-06-26 tilføjes Stiftere: B Group Denmark A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)