Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: RI 427 Anette Helene ApS. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2023-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanittavej 56, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-26 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Legale ejere: Jørgen Bollerup Olesen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Navne: RI 427 Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Reelle ejere: Jørgen Bollerup Olesen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Stiftere: Jørgen Bollerup Olesen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Jørgen Bollerup Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 tilføjes Vedtægter: 2019-07-05 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanittavej 56, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Direktion: Jørgen Bollerup Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i et eller flere selskaber hvis formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri eller anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-26 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: Jørgen Bollerup Olesen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Navne: RI 427 Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Bollerup Olesen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-06-26 tilføjes Stiftere: Jørgen Bollerup Olesen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)