Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pallesvej 57, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bergthorasgade 32, st., 2300 København S (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 tilføjes Direktion: Søren Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 fjernes Direktion: Thomas Helmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 tilføjes Legale ejere: Søren Nielsen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 fjernes Legale ejere: Thomas Helmann Jensen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 tilføjes Reelle ejere: Søren Nielsen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 fjernes Reelle ejere: Thomas Helmann Jensen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-01 tilføjes Hjemmeside: www.foerstehjaelp112.dk (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@foerstehjaelp112.dk (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bergthorasgade 32, st., 2300 København S (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Thomas Helmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere kurser og uddannelse. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-24 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Legale ejere: Thomas Helmann Jensen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: Førstehjælp112 ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Reelle ejere: Thomas Helmann Jensen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Stiftere: Thomas Helmann Jensen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)