Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Navne | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: IS Kilden ApS. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-24 tilføjes Bestyrelse: Mads Olsen (formand) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Bestyrelse: Grete Elisabeth Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 tilføjes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Direktion: Guri Thorlaksen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive socialansvarlige virksomheder, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-26 tilføjes Vedtægter: 2023-06-26 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Grete Elisabeth Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-05-24 tilføjes Vedtægter: 2023-05-24 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-03-22 tilføjes Direktion: Guri Thorlaksen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-03-22 fjernes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-11-09 tilføjes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Torsten Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-08 fjernes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 tilføjes Legale ejere: Løvdalen ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-10 fjernes Legale ejere: Gran Recovery and Health ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: De Socialansvarlige Virksomheder ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2020-11-30 fjernes Navne: Gran Recovery and Health ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-01 fjernes Bestyrelse: Tor Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 tilføjes Reelle ejere: Tor Mikkelsen, Maria Olsen (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-11-29 tilføjes Legale ejere: Gran Recovery and Health ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2019-11-29 fjernes Legale ejere: Torsten Mikkelsen, Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Bestyrelse: Tor Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive sociale og sundhedsfaglige virksomheder. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Legale ejere: Torsten Mikkelsen, Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: Gran Recovery and Health ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-06-24 tilføjes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen, Torsten Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Stiftere: Torsten Mikkelsen, Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)