Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Direktion | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-03-16 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Legale ejere: VIBORG INGENIØRERNE A/S, CMAG Holding ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-26 fjernes Legale ejere: VIBORG INGENIØRERNE A/S (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Kenneth Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Karsten Lindberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-01 tilføjes Direktion: Karsten Lindberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2019-08-01 tilføjes Legale ejere: VIBORG INGENIØRERNE A/S (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med brandrådgivning og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: Viborg Ingeniørerne Brandrådgivning ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2019-06-27 tilføjes Stiftere: VIBORG INGENIØRERNE A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-06-27)