Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2021-06-02 Statstidende Dekret
Den 2021-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-25 fjernes Direktion: Johnny Bjørndahl Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 3, 1. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongelyset 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-15 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongelyset 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-06-26 tilføjes Direktion: Johnny Bjørndahl Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2019-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i ejendomme og ejendomsadministration. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-26 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: Johnny Bjørndahl Jensen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Navne: Jensen & Nørfjand Ejendomsadministration ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Johnny Bjørndahl Jensen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-06-26 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-06-26 tilføjes Stiftere: Johnny Bjørndahl Jensen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-25)