Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Hede | 25.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Hede | 27.06.2019 | 15.02.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Thoregaard | 25.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Hede | 25.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hede | 25.04.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hede | 27.06.2019 | 24.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Hede | 27.06.2019 | 24.04.2022 | formand |
Jørgen Hede | 27.06.2019 | 15.02.2022 | bestyrelsesmedlem |