Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Direktion: Michael Andreas Høyer (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Navne: Habitat Partners PropCo II ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-19 fjernes Navne: Skebjergvej 44 Smørum ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Vedtægter: 2024-03-20 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-28 tilføjes Legale ejere: Habitat Partners ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-11-28 fjernes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET TULEHØJ ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-11-28 tilføjes Reelle ejere: Michael Andreas Høyer (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-11-28 fjernes Reelle ejere: Michael Torben Flex, Morten Falcon (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-17 tilføjes Direktion: Nikolaj Hviid Schwartz (direktør) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-17 fjernes Direktion: Frederik Lønstrup Homann (direktør) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Falcon (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-26 tilføjes Direktion: Frederik Lønstrup Homann (direktør) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2019-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje- udvikle- og investere i fast ejendom samt drive anden investeringsvirksomhed samt drive handel og industri i øvrigt. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-26 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: brev@mitoflex.dk (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET TULEHØJ ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-06-26 tilføjes Navne: Skebjergvej 44 Smørum ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Michael Torben Flex (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET TULEHØJ ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)