Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PATENTGRUPPEN A/S. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 tilføjes Legale ejere: Ulrich Gramstrup Bærentsen Holding ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-12 fjernes Reelle ejere: Henrik Ebert Tuxen, Nicolaj Reuss Bjerre (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 31, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Direktion: Jørgen Kristian Møller (direktør) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-25 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Legale ejere: JØRGEN KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS, Nicolaj Reuss Bjerre Holding ApS, HENRIK TUXEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Navne: PG Partner I Holding ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ebert Tuxen, Nicolaj Reuss Bjerre, Jørgen Kristian Møller (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-06-25 tilføjes Stiftere: Nicolaj Reuss Bjerre Holding ApS, JØRGEN KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS, HENRIK TUXEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Vedtægter: 2019-06-25 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)