Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Amir Fares Issa Malakha | 24.08.2020 | 28.02.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Sam Malakha | 25.06.2019 | 24.08.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SM Marketing ApS (CVR 40618414) | OPLØSTEFTERKONKURS | 27.06.2019 | 07.09.2021 | 100,00% | 100,00% |