Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 48, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårds Alle 109, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Bibranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårds Alle 109, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Lars Basse Heller (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: larsbasse.heller@lbhconsultant.dk (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: LBH Consultant ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Basse Heller (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Stiftere: Lars Basse Heller (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-26)