Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | Kontaktoplysninger | ||||
xbrl | Kapitaldelvist | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærlundevej 8, 3. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Bibranche: Webportaler (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-18 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Navne: IT Group International ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Stiftere: Kalache Holding ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-25)
Den 2022-06-24 Statstidende Dekret
Den 2022-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-25)
Den 2022-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-25)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-11 fjernes Direktion: Finn Johnny Scholz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-11 fjernes Legale ejere: Finn Johnny Scholz (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-11 fjernes Reelle ejere: Finn Johnny Scholz (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-08-02 tilføjes Direktion: Finn Johnny Scholz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Sonny Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-02 tilføjes Legale ejere: Finn Johnny Scholz (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-08-02 fjernes Legale ejere: Sonny Knudsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-02 tilføjes Reelle ejere: Finn Johnny Scholz (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-08-02 fjernes Reelle ejere: Sonny Knudsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærlundevej 8, 3. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensbjerg 6, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-06-10 tilføjes Navne: IT Group International ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-06-09 fjernes Navne: IT Group International A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-06-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-10 fjernes Bestyrelse: Mohammad El-Kalache (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-08 fjernes Binavne: Auto-Orbis A/S (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: info@auto-orbis.dk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Sonny Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-03-01 fjernes Direktion: Mohammad El-Kalache (direktør) (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Sonny Knudsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Kalache Holding ApS (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Sonny Knudsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Mohammad El-Kalache (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Bestyrelse: Frederik Almind Rommelhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-06-25 fjernes Bestyrelse: Jim Rasmussen Holse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-08-04 tilføjes Binavne: Auto-Orbis A/S (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2019-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@auto-orbis.dk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-08-03 tilføjes Vedtægter: 2019-08-03 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2019-08-01 tilføjes Bibranche: Webportaler (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-07-10 tilføjes Bestyrelse: Jim Rasmussen Holse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-07-10 fjernes Bestyrelse: Diana-Mirela Dura (formand) (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbjerg 6, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-06-18 tilføjes Bestyrelse: Diana-Mirela Dura (formand) (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-06-18 tilføjes Direktion: Mohammad El-Kalache (direktør) (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2019-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med en elektronisk portal for automobiler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-18 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Legale ejere: Kalache Holding ApS (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2019-06-18 tilføjes Navne: IT Group International A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-06-18 tilføjes Reelle ejere: Mohammad El-Kalache (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Stiftere: Kalache Holding ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2019-08-04)
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-16)