Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømøvej 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Ole Biernat Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: OBM Holding ApS, Høier Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Navne: Madsen Maskinteknik ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Ole Biernat Madsen, Jonas Høier Andreasen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Stiftere: Ole Biernat Madsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Legale ejere: Høier Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-09-23 tilføjes Legale ejere: OBM Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-09-22 fjernes Legale ejere: OBM Holding ApS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 53.333,00 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Ole Biernat Madsen, Jonas Høier Andreasen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-09-22 fjernes Reelle ejere: Ole Biernat Madsen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: OBM Holding ApS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Ole Biernat Madsen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Legale ejere: Ole Biernat Madsen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømøvej 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Direktion: Ole Biernat Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smedevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Navne: Madsen Maskinteknik ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Reelle ejere: Ole Biernat Madsen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Stiftere: Ole Biernat Madsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Vedtægter: 2019-06-25 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)