Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode |
Den 2024-08-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 2, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Færøvej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færøvej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Torben Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge jagt- og outdoorsartikler. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Legale ejere: Torben Møller Nielsen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: TMN Hunting & Outdoor ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Reelle ejere: Torben Møller Nielsen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Stiftere: Torben Møller Nielsen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-07-10)