Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Carrara Christensen | 21.06.2019 | direktør |
Lars Nielsen | 21.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arthur Højgaard Nielsen | 01.03.2021 | 01.07.2022 | direktør |
Anders Møller Hansen | 21.06.2019 | 01.11.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Carrara Christensen | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nielsen | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Agnes Anna Bastian | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |