Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Holt Madsen | 23.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kai Erik Ettrup | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
René Krøjgaard Knudsen | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Max Jensen | 28.06.2019 | formand |
Rikke Jacobsen | 20.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nick Braae | 28.06.2019 | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Holtum Grønnemose | 20.06.2019 | 23.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nick Braae | 20.06.2019 | 27.06.2019 | formand |