Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Vedtægter: 2023-06-08 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 5, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Direktion: Hanne Odefey (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Legale ejere: Hanne Odefey (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Navne: Sverigesvej 1, Rødbyhavn ApS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Reelle ejere: Hanne Odefey (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-06-21 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-06-21 tilføjes Stiftere: Hanne Odefey (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Vedtægter: 2019-06-21 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-25)